Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Bibranche | Månedsbeskæftigelse | Binavne | Kontaktoplysninger | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2023-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2022-09-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2022-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2022-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-23 fjernes Direktion: Thomas Harritslev Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2021-07-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-12 tilføjes Bibranche: Dækservice (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2020-09-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-03 tilføjes Binavne: TH Steel ApS (CT steel ApS) (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 tilføjes Kontaktoplysninger: ct-steel@outlook.dk (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tanderupvej 3, 6760 Ribe (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Direktion: Cynthia Mercedes Breivik Fraser (direktør) (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-05-01 fjernes Direktion: Cynthia Mercedes Breivik Fraser (direktør) (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-01 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Legale ejere: Cynthia Mercedes Breivik Fraser, Thomas Harritslev Andersen (offentliggjort 2019-06-30)
Den 2019-05-01 fjernes Legale ejere: Cynthia Mercedes Breivik Fraser (offentliggjort 2019-06-30)
Den 2019-05-01 tilføjes Navne: CT STEEL ApS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Reelle ejere: Cynthia Mercedes Breivik Fraser, Thomas Harritslev Andersen (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-05-01 fjernes Reelle ejere: Cynthia Mercedes Breivik Fraser (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Stiftere: Cynthia Mercedes Breivik Fraser (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2019-05-01 tilføjes Vedtægter: 2019-05-01 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-23)