Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hulvejen 111, 9530 Støvring (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Alle 6, 9530 Støvring (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Alle 6, 9530 Støvring (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-05-02 tilføjes Bibranche: Anden reklamevirksomhed (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Binavne: Altus Distribution ApS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Direktion: Thomas Stougaard Jeppesen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-01 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Legale ejere: Thomas Stougaard Jeppesen (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Navne: Altus Drone Foto ApS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Stougaard Jeppesen (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Stiftere: Thomas Stougaard Jeppesen (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Vedtægter: 2019-05-01 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-01)