Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2021-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 45, 4. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 fjernes Direktion: Mikkel Kristian If Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-04-06 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-07 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 fjernes Hjemmeside: jobtech.dk (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 fjernes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 fjernes Kontaktoplysninger: jobtechdk@gmail.com (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 fjernes Legale ejere: Mikkel Kristian If Hansen, Philip Plisskin Helmbæk, Casper Tollund (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 fjernes Navne: JobTech.dk IVS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 fjernes Reelle ejere: Mikkel Kristian If Hansen, Philip Plisskin Helmbæk, Casper Tollund (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 fjernes Regnskabs år: --04-06 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 fjernes Regnskabs år: --04-07 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 fjernes Stiftere: Philip Plisskin Helmbæk, Mikkel Kristian If Hansen, Casper Tollund (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-09-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 45, 4. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 45, 4. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 45, 4. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 45, 4. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 45, 4. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2019-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 45, 4. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 45, 4. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-04-07 tilføjes Direktion: Mikkel Kristian If Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-04-07 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med jobformidling og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-04-06 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-07 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-04-07 tilføjes Hjemmeside: jobtech.dk (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-04-07 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-04-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-04-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-04-07 tilføjes Kontaktoplysninger: jobtechdk@gmail.com (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-04-07 tilføjes Legale ejere: Mikkel Kristian If Hansen, Philip Plisskin Helmbæk, Casper Tollund (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-04-07 tilføjes Navne: JobTech.dk IVS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-04-07 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Kristian If Hansen, Philip Plisskin Helmbæk, Casper Tollund (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-04-07 tilføjes Regnskabs år: --04-06 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-04-07 tilføjes Regnskabs år: --04-07 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-04-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-04-07 tilføjes Stiftere: Philip Plisskin Helmbæk, Mikkel Kristian If Hansen, Casper Tollund (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-04-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-04-07 tilføjes Vedtægter: 2019-04-07 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-05)