Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | xbrl | ||||
Vedtægter | Kapital | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-09 tilføjes Legale ejere: Jens Christian Stenfeldt Milbrat, Marina Boch Milbrat (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-07-08 fjernes Legale ejere: Jens Christian Stenfeldt Milbrat (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-07-09 tilføjes Reelle ejere: Marina Boch Milbrat (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2019-04-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tæbyvej 3-13 ApS. (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-18 tilføjes Vedtægter: 2023-09-18 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-13 tilføjes Vedtægter: 2023-09-13 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundeskovsvej 20, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 43, 2200 København N (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-10 tilføjes Kontaktoplysninger: jsm@mirit.dk (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 43, 2200 København N (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-04-25 tilføjes Direktion: Jens Christian Stenfeldt Milbrat (direktør) (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at have kapitalinteresser, herunder at besidde kapitalandele i andre selskaber samt i øvrigt udøve enhver hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-09 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-04-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-04-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2019-04-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-04-25 tilføjes Legale ejere: Jens Christian Stenfeldt Milbrat (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2019-04-25 tilføjes Navne: JCSM Holding ApS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-04-25 tilføjes Reelle ejere: Jens Christian Stenfeldt Milbrat (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-04-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-04-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-04-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-04-25 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-04-25 tilføjes Vedtægter: 2019-04-25 (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2019-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-01)