Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Monica Zetterlunds Vej 19, 3. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Dieselvej 16, st. th., 2450 København SV (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2019-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dieselvej 16, st. th., 2450 København SV (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2019-05-01 tilføjes Direktion: Daniel Birk (direktør) (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved investering i ejendomme, herunder udlej-ning og anden kapitalanbringelse samt hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-01 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Legale ejere: Daniel Birk, Lars Buskbjerg Christensen (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Navne: Birk Christensen ApS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Reelle ejere: Daniel Birk, Lars Buskbjerg Christensen (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Stiftere: Lars Buskbjerg Christensen, Daniel Birk (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Vedtægter: 2019-05-01 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-01)