Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosvangvej 34, 7700 Thisted (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosvangvej 34, 7700 Thisted (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-08-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosvangvej 34, 7700 Thisted (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2019-04-23 tilføjes Direktion: Viktor Holm Westergaard (direktør) (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive landbrug herunder yde servicevirksomhed inden for landbrug samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-23 (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-23 tilføjes Hovedbranche: Landbrugskonsulenter (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-23 tilføjes Legale ejere: Viktor Holm Westergaard, Jørgen Holm Westergaard (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-23 tilføjes Navne: Rosvang Service ApS (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-23 tilføjes Reelle ejere: Viktor Holm Westergaard, Jørgen Holm Westergaard (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-23 tilføjes Stiftere: Viktor Holm Westergaard, Jørgen Holm Westergaard (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-23 tilføjes Vedtægter: 2019-04-23 (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-30)