Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2019-04-26 sletter virksomheden Ejerskaber: ERGO-DESIGN ApS. (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ERGO-DESIGN ApS. (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-03-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-31 fjernes Revisor: E-REVISOR.COM GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-01-05 tilføjes Revisor: E-REVISOR.COM GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-01-05 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-04-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stjoul Fiskervej 8, 5700 Svendborg (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-03-28 tilføjes Direktion: Thorsten Rafn Brodersen (direktør) (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-01 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-03-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-03-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-03-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-03-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-03-28 tilføjes Legale ejere: Thorsten Rafn Brodersen (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-03-28 tilføjes Navne: M&T Holding, Svendborg ApS (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-03-28 tilføjes Reelle ejere: Thorsten Rafn Brodersen (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-03-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-03-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-03-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2019-03-28 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2019-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-03-28 tilføjes Vedtægter: 2019-03-28 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-26)