Sektion (alle) | |||||||
Direktion | xbrl | Bestyrelse | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-01 tilføjes Direktion: Christian Kortegaard Madsen (direktør) (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-03-31 fjernes Direktion: Julie Rokkjær Birch (direktør) (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-03-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-01 tilføjes Direktion: Julie Rokkjær Birch (direktør) (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2023-03-31 fjernes Direktion: Jacob Thage (direktør) (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2023-03-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-01 tilføjes Bestyrelse: Hanne Bæk Olsen (næstformand) (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2022-04-01 fjernes Bestyrelse: Jørgen Thyde (næstformand) (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2022-03-01 tilføjes Vedtægter: 2022-03-01 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-04-24 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-04-23 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-04-23 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gudenåvej 7, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-23 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Thyde (næstformand) (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2019-04-23 tilføjes Direktion: Jacob Thage (direktør) (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2019-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom, herunder at udvikle, opføre og udleje bygninger beregnet til museumsaktivitet (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-23 (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-23 tilføjes Legale ejere: Museum Jorn (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-23 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Jorn ApS (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-23 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-23 tilføjes Stiftere: Museum Jorn (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-23 tilføjes Vedtægter: 2019-04-23 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2019-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-25)