Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Långawten 7, 8643 Ans By (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Alléen 16, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2019-08-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RAFFIR ApS. (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2024-04-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alléen 16, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2022-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Alléen 16, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre husholdningsartikler (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-07-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-30 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2019-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alléen 16, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2019-04-11 tilføjes Direktion: Henning Rohde (direktør) (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil, herunder at eje andele af virksomheder med tilsvarende formål. (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-11 (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-11 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2019-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-11 tilføjes Legale ejere: ME SILKEBORG, ApS (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-11 tilføjes Navne: Rohde Knives ApS (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-11 tilføjes Reelle ejere: Henning Rohde (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-04-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-11 tilføjes Stiftere: ME SILKEBORG, ApS (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-11 tilføjes Vedtægter: 2019-04-11 (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-25)