Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Trymsvej 7, 9800 Hjørring (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-10 fjernes Direktion: Søren Visti Christiansen (direktør) (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-23 (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-10 fjernes Hovedbranche: Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-10 fjernes Interessenter: Søren Visti Komplementar IVS (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-10 fjernes Legale ejere: Søren Visti Christiansen, Søren Visti Komplementar IVS (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-10 fjernes Navne: S&P Pensionsformidler Nordjylland K/S (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-10 fjernes Reelle ejere: Søren Visti Christiansen (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-10 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trymsvej 7, 9800 Hjørring (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2019-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Skrænten 8, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skrænten 8, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-01-23 tilføjes Direktion: Søren Visti Christiansen (direktør) (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning og formidling af forsikring og pensioner samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-23 (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Hovedbranche: Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Interessenter: Søren Visti Komplementar IVS (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Legale ejere: Søren Visti Christiansen, Søren Visti Komplementar IVS (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Navne: S&P Pensionsformidler Nordjylland K/S (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Reelle ejere: Søren Visti Christiansen (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Vedtægter: 2019-01-23 (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-10)