Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Dekret | xbrl | Formål | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2019-04-25 sletter virksomheden Ejerskaber: R. Holding Et ApS. (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 3, 4970 Rødby (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-16 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-15 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-15 fjernes Legale ejere: R. Holding Et ApS (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-15 fjernes Navne: Fisnex ApS (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-15 fjernes Reelle ejere: Freddy Jean Bentson, Jens Otto (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-15 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-15 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-15 fjernes Stiftere: Nick Ahmady (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2022-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2022-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-12)
Den 2022-11-09 fjernes Direktion: Freddy Jean Bentson (direktør) (offentliggjort 2022-11-12)
Den 2022-11-11 Statstidende Dekret
Den 2022-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 3, 4970 Rødby (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2022-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Lyngvej 2, 4600 Køge (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-12-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Lyngvej 2, 4600 Køge (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2020-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 3, 4970 Rødby (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 3, 4970 Rødby (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Nykøbingvej 98, 4850 Stubbekøbing (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at levere konsulentydelser indenfor IT samt anden aktivitet efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2019-11-26 tilføjes Direktion: Freddy Jean Bentson (direktør) (offentliggjort 2022-11-12)
Den 2019-11-26 fjernes Direktion: Nick Ahmady (direktør) (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-26 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2019-11-25 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-26 tilføjes Legale ejere: Freddy Jean Bentson, Jens Otto, Olegk Savelos, R. Holding Et ApS (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-11-26 fjernes Legale ejere: Nick Ahmady, Freddy Jean Bentson, Jens Otto, Olegk Savelos (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-26 tilføjes Navne: Fisnex ApS (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2019-11-25 fjernes Navne: Confluence ApS (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-26 tilføjes Reelle ejere: Olegk Savelos, Freddy Jean Bentson, Jens Otto (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-11-26 fjernes Reelle ejere: Nick Ahmady, Olegk Savelos (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-26 tilføjes Vedtægter: 2019-11-26 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2019-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nykøbingvej 98, 4850 Stubbekøbing (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-04-16 tilføjes Direktion: Nick Ahmady (direktør) (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-04-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration samt anden aktivitet efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2019-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-16 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2019-04-16 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2019-04-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2019-04-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2019-04-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2019-04-16 tilføjes Legale ejere: Nick Ahmady (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-04-16 tilføjes Navne: Confluence ApS (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-04-16 tilføjes Reelle ejere: Nick Ahmady (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-04-16 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2019-04-16 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2019-04-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2019-04-16 tilføjes Stiftere: Nick Ahmady (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2019-04-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-11-12)
Den 2019-04-16 tilføjes Vedtægter: 2019-04-16 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-04-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2019-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-12)