Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Bibranche | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindingvej 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Tømmervej 1, 7080 Børkop (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 tilføjes Direktion: Klaus Schmidt Pedersen (direktør) (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-14 fjernes Direktion: Hans Roed Pedersen (direktør) (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-14 tilføjes Legale ejere: Klaus Pedersen Holding Børkop A/S (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-14 fjernes Legale ejere: RANDSBORG HOLDING A/S (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-14 tilføjes Reelle ejere: Klaus Schmidt Pedersen (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-14 fjernes Reelle ejere: Hans Roed Pedersen (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tømmervej 1, 7080 Børkop (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2021-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Tømmervej 1, 7080 Børkop (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tømmervej 1, 7080 Børkop (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Tømmervej 1, 7080 Børkop (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-01 fjernes Bibranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2020-07-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Bibranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2020-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2019-12-31 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2019-05-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2019-05-01 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-04-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-30 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-04-24 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tømmervej 1, 7080 Børkop (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2019-04-24 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-04-24 tilføjes Direktion: Hans Roed Pedersen (direktør) (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2019-04-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er opførelse af ejendomme, udlejning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-24 (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-24 tilføjes Legale ejere: RANDSBORG HOLDING A/S (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2019-04-24 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Randsborg 9 ApS (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-24 tilføjes Reelle ejere: Hans Roed Pedersen (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2019-04-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-24 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-24 tilføjes Stiftere: RANDSBORG HOLDING A/S (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-24 tilføjes Vedtægter: 2019-04-24 (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-24)