Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | Kapital | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amager Strandvej 110, 3. tv., 2300 København S (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: se@mega.as (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2019-04-25 sletter virksomheden Ejerskaber: 4Life Solutions ApS. (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: 4Life Solutions ApS. (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: 4Life Solutions ApS. (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-02 sletter virksomheden Ejerskaber: 4Life Solutions ApS. (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 4Life Solutions ApS. (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2023-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 26, 2300 København S (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-06-01 tilføjes Legale ejere: BONMOT INVEST APS (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-06-01 fjernes Legale ejere: Megatrend Invest A/S (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-06-01 tilføjes Reelle ejere: Lene Jensen (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-06-01 fjernes Reelle ejere: Ulrik Skarsholt Falkenstrøm, Steen Egsdal (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-31 fjernes Legale ejere: BONMOT INVEST APS (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-31 fjernes Reelle ejere: Lene Jensen (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2021-04-20 tilføjes Bestyrelse: Ulrik Skarsholt Falkenstrøm (formand) (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-20 tilføjes Navne: MTI SolarSack Invest A/S (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-19 fjernes Navne: MTI PureWater ApS (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af bestyrelsesformanden. (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-20 tilføjes Vedtægter: 2021-04-20 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2019-09-25 tilføjes Legale ejere: BONMOT INVEST APS (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2019-09-25 tilføjes Reelle ejere: Lene Jensen, Ulrik Skarsholt Falkenstrøm, Steen Egsdal (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2019-09-24 fjernes Reelle ejere: Ulrik Skarsholt Falkenstrøm, Steen Egsdal, Lene Jensen (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-25 tilføjes Vedtægter: 2019-09-25 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2019-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 26, 2300 København S (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2019-04-23 tilføjes Direktion: Steen Egsdal (direktør) (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-23 (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-04-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-04-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-23 tilføjes Legale ejere: Megatrend Invest A/S (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2019-04-23 tilføjes Navne: MTI PureWater ApS (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2019-04-23 tilføjes Reelle ejere: Ulrik Skarsholt Falkenstrøm, Steen Egsdal, Lene Jensen (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-04-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-23 tilføjes Stiftere: Megatrend Invest A/S (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2019-04-23 tilføjes Vedtægter: 2019-04-23 (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2019-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-24)