Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Dekret | Tegningsregel | ||||
OphaevelseAfDekret | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2023-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1711 København V (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-11 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-01-26 fjernes Hjemmeside: https://www.ojentreprise.dk (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-01-26 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-01-26 fjernes Kontaktoplysninger: info@ojentreprise.dk (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-01-26 fjernes Legale ejere: Jacob Ravn Rasmussen (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-01-26 fjernes Navne: Østjydsk Entreprise ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-01-26 fjernes Reelle ejere: Jacob Ravn Rasmussen (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-01-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-01-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-01-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-01-26 fjernes Stiftere: IVI Multiservice ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-01-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2021-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2021-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-07-14 fjernes Direktion: Jacob Ravn Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-07-17 Statstidende Dekret
Den 2021-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-17 fjernes Direktion: Jacob Ravn Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-25 Statstidende OphaevelseAfDekret
Den 2021-06-22 Statstidende Dekret
Den 2021-06-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1711 København V (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2021-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerhåbsvej 83, 8700 Horsens (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-03-22 tilføjes Hjemmeside: https://www.ojentreprise.dk (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2021-03-22 tilføjes Kontaktoplysninger: info@ojentreprise.dk (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2020-09-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-29 tilføjes Direktion: Jacob Ravn Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2020-06-29 fjernes Direktion: Frank Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-29 tilføjes Legale ejere: Jacob Ravn Rasmussen (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2020-06-29 fjernes Legale ejere: Frank Hansen (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-29 tilføjes Reelle ejere: Jacob Ravn Rasmussen (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2020-06-29 fjernes Reelle ejere: Frank Hansen (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-03-30 tilføjes Direktion: Frank Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-03-30 fjernes Direktion: Marta Leth Kaack (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-30 tilføjes Legale ejere: Frank Hansen (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-03-30 fjernes Legale ejere: Marta Leth Kaack (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-30 tilføjes Reelle ejere: Frank Hansen (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-03-30 fjernes Reelle ejere: Marta Leth Kaack (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2019-08-31 tilføjes Direktion: Marta Leth Kaack (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2019-08-31 fjernes Direktion: Thomas Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-08-31 tilføjes Legale ejere: Jannich Jensen Holding ApS, Marta Leth Kaack (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-08-31 fjernes Legale ejere: IVI Multiservice ApS, Jannich Jensen Holding ApS (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-08-31 tilføjes Reelle ejere: Marta Leth Kaack (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2019-08-31 fjernes Reelle ejere: Thomas Jørgensen (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerhåbsvej 83, 8700 Horsens (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2019-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerhåbsvej 83, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerhåbsvej 83, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-04-11 tilføjes Direktion: Thomas Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-04-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at opføre bygninger og anden virksomhed i forbindelse hermed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2019-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2019-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-11 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2019-04-11 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2019-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2019-04-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2019-04-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2019-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2019-04-11 tilføjes Legale ejere: IVI Multiservice ApS (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-04-11 tilføjes Navne: Østjydsk Entreprise ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2019-04-11 tilføjes Reelle ejere: Thomas Jørgensen (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-04-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2019-04-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2019-04-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2019-04-11 tilføjes Stiftere: IVI Multiservice ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2019-04-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2019-04-11 tilføjes Vedtægter: 2019-04-11 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2019-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2019-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-23)