Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 15, 7430 Ikast (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-08 fjernes Direktion: Simon Korsgaard (direktør) (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-10 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-08 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-08 fjernes Legale ejere: Simon Korsgaard (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-08 fjernes Navne: SM3 Invest ApS (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-08 fjernes Reelle ejere: Simon Korsgaard (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-08 fjernes Stiftere: Simon Korsgaard (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2019-04-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Oakland ApS. (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 15, 7430 Ikast (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Direktion: Simon Korsgaard (direktør) (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-10 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Legale ejere: Simon Korsgaard (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Navne: SM3 Invest ApS (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Reelle ejere: Simon Korsgaard (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Stiftere: Simon Korsgaard (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Vedtægter: 2019-04-10 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2019-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-08)