Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-01 tilføjes Legale ejere: Thybo Mathiasen Holding ApS, Oliver Holbæk Dalgaard, Martin Stougaard Sørensen, René Burow Sørensen (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-09-30 fjernes Legale ejere: Thybo Mathiasen Holding ApS (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fælledvej 17, 7600 Struer (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabersvej 1, 7500 Holstebro (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-08-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-26 tilføjes Legale ejere: Thybo Mathiasen Holding ApS (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2019-08-26 fjernes Legale ejere: Alex Thybo Mathiasen (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabersvej 1, 7500 Holstebro (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2019-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Struervej 25, 7830 Vinderup (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Struervej 25, 7830 Vinderup (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-25 tilføjes Hjemmeside: www.eero.dk (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-25 tilføjes Kontaktoplysninger: hej@eero.dk (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-21 tilføjes Direktion: Alex Thybo Mathiasen (direktør) (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er IT-virksomhed. (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Legale ejere: Alex Thybo Mathiasen (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-04-21 tilføjes Navne: eero ApS (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Reelle ejere: Alex Thybo Mathiasen (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2019-04-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Stiftere: Alex Thybo Mathiasen (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Vedtægter: 2019-04-21 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-23)