Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Navne | Vedtægter | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Virksomhedsform | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyringparken 88, 2. tv., 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 287, 1. th., 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-04-09 tilføjes Navne: Türkoglu Taxi ApS (offentliggjort 2020-04-09)
Den 2020-04-08 fjernes Navne: Odin Kørsel 16 ApS (offentliggjort 2020-04-09)
Den 2020-04-09 tilføjes Vedtægter: 2020-04-09 (offentliggjort 2020-04-09)
Den 2020-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 287, 1. th., 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Bommen 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2020-01-13 tilføjes Kontaktoplysninger: ismailhakki_turkoglu@yahoo.dk (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-07 tilføjes Direktion: Ismail Hakki Türkoglu (direktør) (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-07 fjernes Direktion: Laura Cristina Pereira de Campos (direktør) (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-07 tilføjes Legale ejere: Ismail Hakki Türkoglu (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-07 fjernes Legale ejere: Haulier Holding ApS (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-07 tilføjes Reelle ejere: Ismail Hakki Türkoglu (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-07 fjernes Reelle ejere: Laura Cristina Pereira de Campos (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 65.001,00 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-06 tilføjes Navne: Odin Kørsel 16 ApS (offentliggjort 2020-04-09)
Den 2020-01-05 fjernes Navne: Odin Kørsel 16 IVS (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-06 tilføjes Vedtægter: 2020-01-06 (offentliggjort 2020-04-09)
Den 2020-01-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Bommen 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Bommen 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Bommen 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-04-09 tilføjes Direktion: Laura Cristina Pereira de Campos (direktør) (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-04-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhvervsmæssig persontransport i henhold til den til enhver tid gældende taxilovgivning samt efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-09 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-09 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-04-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-04-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-09 tilføjes Legale ejere: Haulier Holding ApS (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-04-09 tilføjes Navne: Odin Kørsel 16 IVS (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-04-09 tilføjes Reelle ejere: Laura Cristina Pereira de Campos (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-04-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-09 tilføjes Stiftere: Haulier Holding ApS (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-09 tilføjes Vedtægter: 2019-04-09 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-04-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-23)