Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-03-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-24 tilføjes Direktion: Michael Søgaard Junge Martinsen (direktør) (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-24 tilføjes Legale ejere: Michael Søgaard Junge Martinsen (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holtumvej 6, 7400 Herning (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele samt anden virksomhed, der efter det centrale ledelsesorgans skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-24 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 tilføjes Navne: M Martinsen Holding ApS (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 tilføjes Reelle ejere: Michael Søgaard Junge Martinsen (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 tilføjes Stiftere: Michael Søgaard Junge Martinsen (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 tilføjes Vedtægter: 2019-04-23 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-23)