Sektion (alle) | |||||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | Revisor | ||||
Tegningsregel | Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-07-15 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2024-07-12 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-12 tilføjes Direktion: Josefine Ebbe (direktør) (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-12 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Josefine Ebbe (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-11-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Koncenton Vallensbæk Vejlesvinget A/S. (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2022-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 20. (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2024-07-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-06-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-14 fjernes Direktion: Josefine Ebbe (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-14 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2023-03-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-02-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-02-01 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2023-01-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2022-03-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jacobsmindevej 6, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-22 tilføjes Direktion: Josefine Ebbe (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2019-04-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er bygherrerådgivning (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-22 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-22 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-22 tilføjes Kontaktoplysninger: josefine@cubicgroup.dk (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-22 tilføjes Legale ejere: Josefine Ebbe (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-22 tilføjes Navne: Ebbe management ApS (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-22 tilføjes Reelle ejere: Josefine Ebbe (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-22 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-22 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2019-04-22 tilføjes Stiftere: Josefine Ebbe (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Josefine Ebbe (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2019-04-22 tilføjes Vedtægter: 2019-04-22 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-14)