Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hesseløgade 12, 3. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-09 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-05-02 fjernes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-05-02 fjernes Kontaktoplysninger: fouadabdulla54@yahoo.com (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-05-02 fjernes Legale ejere: Fouad Abdulla (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-05-02 fjernes Navne: ABC Vognmand 12 ApS (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-05-02 fjernes Reelle ejere: Fouad Abdulla (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-05-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-05-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-05-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-05-02 fjernes Stiftere: Haulier Holding ApS (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-05-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hesseløgade 12, 3. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Hesseløgade 12, 3. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2023-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-09 fjernes Direktion: Fouad Abdulla (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2021-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2021-05-31 tilføjes Kontaktoplysninger: fouadabdulla54@yahoo.com (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2021-05-31 tilføjes Navne: ABC Vognmand 12 ApS (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2021-05-30 fjernes Navne: ABC Vognmand 12 IVS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-31 tilføjes Vedtægter: 2021-05-31 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2021-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2021-05-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hesseløgade 12, 3. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2020-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Karupvej 4, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-08 tilføjes Direktion: Fouad Abdulla (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2020-12-08 fjernes Direktion: Bülent Karakoc (adm. dir.) (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-08 tilføjes Legale ejere: Fouad Abdulla (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2020-12-08 fjernes Legale ejere: SAFENCARE ApS (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-08 tilføjes Reelle ejere: Fouad Abdulla (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2020-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karupvej 4, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Bommen 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-20 tilføjes Direktion: Bülent Karakoc (adm. dir.) (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-11-20 fjernes Direktion: Laura Cristina Pereira de Campos (direktør) (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-20 tilføjes Legale ejere: SAFENCARE ApS (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-11-20 fjernes Legale ejere: Haulier Holding ApS (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-20 fjernes Reelle ejere: Laura Cristina Pereira de Campos (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Bommen 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2019-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Bommen 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Bommen 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-04-09 tilføjes Direktion: Laura Cristina Pereira de Campos (direktør) (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2019-04-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhvervsmæssig persontransport i henhold til den til enhver tid gældende taxilovgivning samt efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2019-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2019-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-09 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2019-04-09 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2019-04-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2019-04-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2019-04-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2019-04-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2019-04-09 tilføjes Legale ejere: Haulier Holding ApS (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2019-04-09 tilføjes Navne: ABC Vognmand 12 IVS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2019-04-09 tilføjes Reelle ejere: Laura Cristina Pereira de Campos (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2019-04-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2019-04-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2019-04-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2019-04-09 tilføjes Stiftere: Haulier Holding ApS (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2019-04-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2019-04-09 tilføjes Vedtægter: 2019-04-09 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2019-04-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2019-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-13)