Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-14 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-13 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2020-01-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Mobile Print Holding ApS. (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2023-03-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ordrup Gade 22, 4060 Kirke Såby (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Direktion: Thomas Lastrup Hviid (direktør) (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-21 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2019-04-21 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Kontaktoplysninger: thomas@lastrup.dk (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Legale ejere: Thomas Lastrup Hviid (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Navne: Lastrup Invest ApS (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Reelle ejere: Thomas Lastrup Hviid (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Stiftere: Thomas Lastrup Hviid (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Vedtægter: 2019-04-21 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-23)