Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2023-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 7, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-03-31 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-16 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-07 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-07 fjernes Kontaktoplysninger: gha@accura.dk (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-07 fjernes Legale ejere: Hildur Ársælsdóttir (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-07 fjernes Navne: Skin & Goods ApS (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-07 fjernes Reelle ejere: Hildur Ársælsdóttir (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-07 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-07 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-07 fjernes Stiftere: Hildur Ársælsdóttir (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-01-22)
Den 2022-11-29 tilføjes Kontaktoplysninger: gha@accura.dk (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2022-11-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-01-22)
Den 2022-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-01-22)
Den 2022-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-08 fjernes Direktion: Hildur Ársælsdóttir (direktør) (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2021-08-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 7, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 7, 3460 Birkerød (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 7, 3460 Birkerød (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-04-16 tilføjes Direktion: Hildur Ársælsdóttir (direktør) (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2019-04-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-03-31 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-16 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-04-16 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-04-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-04-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-04-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-04-16 tilføjes Legale ejere: Hildur Ársælsdóttir (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-04-16 tilføjes Navne: Skin & Goods ApS (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-04-16 tilføjes Reelle ejere: Hildur Ársælsdóttir (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-04-16 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-04-16 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-04-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-04-16 tilføjes Stiftere: Hildur Ársælsdóttir (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-04-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2019-04-16 tilføjes Vedtægter: 2019-04-16 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-04-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-08)