Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Kapital | Vedtægter | ||||
Revisor | Legale ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Bestyrelse | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-01 tilføjes Direktion: Inge Marie Hjort (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-01 fjernes Direktion: Jonas Kjemtrup (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 88.548,00 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 67.473,00 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-29 tilføjes Vedtægter: 2024-04-29 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-26 tilføjes Vedtægter: 2024-04-26 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-03-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-12 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-12-22 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-12-20 fjernes Revisor: Attent Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-06-29 tilføjes Legale ejere: JOHN BJERRUM NIELSEN A/S, MyBox ApS (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-28 fjernes Legale ejere: JOHN BJERRUM NIELSEN A/S, MyBox ApS (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-27 tilføjes Legale ejere: JOHN BJERRUM NIELSEN A/S, MyBox ApS, J. Kjemtrup Holding ApS (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-27 fjernes Legale ejere: R22 ApS, JBL Invest Silkeborg ApS (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-26 fjernes Legale ejere: MyBox ApS, JOHN BJERRUM NIELSEN A/S, J. Kjemtrup Holding ApS (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-24 tilføjes Vedtægter: 2023-05-24 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2023-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-04-30 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2023-01-01 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2022-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2022-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2022-12-21 tilføjes Bestyrelse: Claus Bjerrum Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-05 tilføjes Bestyrelse: Anders Rosendahl Poulsen (formand) (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-05 fjernes Bestyrelse: Leif Nørgaard (formand) (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-05 tilføjes Legale ejere: JOHN BJERRUM NIELSEN A/S, J. Kjemtrup Holding ApS (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2022-12-05 fjernes Legale ejere: Guerilla Capital ApS (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-04 fjernes Legale ejere: J. Kjemtrup Holding ApS (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-05 fjernes Reelle ejere: Jonas Kjemtrup, Thomas Keller Carstensen (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-11-02 tilføjes Revisor: Attent Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2022-11-02 fjernes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-30 fjernes Bestyrelse: Christian Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-03-16 tilføjes Legale ejere: MyBox ApS, JBL Invest Silkeborg ApS (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2022-03-15 fjernes Legale ejere: MyBox ApS (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-16 tilføjes Reelle ejere: Thomas Keller Carstensen (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-03-15 fjernes Reelle ejere: Thomas Keller Carstensen (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2022-02-28 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af kontor- og butiksmøbler (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2021-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 15, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Orla Lehmannsgade 1, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-28 tilføjes Legale ejere: MyBox ApS, J. Kjemtrup Holding ApS, Guerilla Capital ApS, R22 ApS (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2021-09-27 fjernes Legale ejere: J. Kjemtrup Holding ApS, MyBox ApS, Guerilla Capital ApS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-09-28 tilføjes Reelle ejere: Thomas Keller Carstensen, Jonas Kjemtrup (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2021-09-27 fjernes Reelle ejere: Jonas Kjemtrup, Thomas Keller Carstensen (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-11 fjernes Direktion: Thomas Keller Carstensen (direktør) (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 66.043,00 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2021-04-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2021-04-23 tilføjes Vedtægter: 2021-04-23 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2021-01-13 tilføjes Bestyrelse: Henrik Østergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2021-01-13 fjernes Bestyrelse: Jesper Buch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-11-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2020-11-26 tilføjes Vedtægter: 2020-11-26 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2020-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Orla Lehmannsgade 1, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2020-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 33, 7100 Vejle (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-31 tilføjes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2020-08-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2020-07-21 tilføjes Kapital (Kapital): 65.431,00 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2020-07-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-07-21 tilføjes Vedtægter: 2020-07-21 (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 33, 7100 Vejle (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Klamsagervej 21, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klamsagervej 21, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Klamsagervej 21, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-12-19 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2019-12-19 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-11-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør, af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-11-11 tilføjes Bestyrelse: Jesper Buch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2019-11-10 fjernes Bestyrelse: Christian Madsen (formand) (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-11-11 tilføjes Direktion: Thomas Keller Carstensen (direktør) (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2019-11-10 fjernes Direktion: Jonas Kjemtrup (direktør) (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 61.222,00 (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2019-11-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2019-11-11 tilføjes Legale ejere: J. Kjemtrup Holding ApS, MyBox ApS, Guerilla Capital ApS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-11-10 fjernes Legale ejere: J. Kjemtrup Holding ApS, MyBox ApS (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-11-11 tilføjes Reelle ejere: Jonas Kjemtrup, Thomas Keller Carstensen (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-11-10 fjernes Reelle ejere: Jonas Kjemtrup, Thomas Keller Carstensen (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-11-11 tilføjes Vedtægter: 2019-11-11 (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2019-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klamsagervej 21, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 56, 6650 Brørup (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 56, 6650 Brørup (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Boulevarden 48, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-10 tilføjes Hjemmeside: https://mutebox.dk (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-10 tilføjes Kontaktoplysninger: hej@mutebox.dk (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-08-19 tilføjes Kapital (Kapital): 48.977,00 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-19 tilføjes Legale ejere: MyBox ApS (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-18 fjernes Legale ejere: MyBox ApS (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-19 tilføjes Reelle ejere: Jonas Kjemtrup, Thomas Keller Carstensen (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-18 fjernes Reelle ejere: Jonas Kjemtrup (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-19 tilføjes Vedtægter: 2019-08-19 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boulevarden 48, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-04-17 tilføjes Bestyrelse: Christian Madsen (formand) (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-04-17 tilføjes Direktion: Jonas Kjemtrup (direktør) (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-04-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at producere og forhandle kontorinteriør, der forbedrer arbejdsmiljøet i virksomheder samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2019-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2019-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-17 (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2019-04-17 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af kontor- og butiksmøbler (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2019-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-04-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-04-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2019-04-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2019-04-17 tilføjes Legale ejere: MyBox ApS, J. Kjemtrup Holding ApS (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-04-17 tilføjes Navne: MuteBox ApS (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2019-04-17 tilføjes Reelle ejere: Jonas Kjemtrup (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-04-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2019-04-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2019-04-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2019-04-17 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-04-17 tilføjes Stiftere: MyBox ApS, J. Kjemtrup Holding ApS (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2019-04-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-04-17 tilføjes Vedtægter: 2019-04-17 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-04-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2019-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-17)