Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tønballevej 1, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Bisgårdsvej 2, 8700 Horsens (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2019-04-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Nissen Family Group A/S. (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2019-04-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AX V Nissens II ApS. (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2020-04-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nissen Family Group A/S. (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2021-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Jensgård ApS. (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tamdrup Bisgård Landbrug ApS. (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2022-04-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Trinity Synergies A/S. (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2022-11-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Christiansminde Boller Hovedgaard ApS. (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-04-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Trinity Synergies A/S. (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Trinity Synergies A/S. (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-16 tilføjes Vedtægter: 2020-01-16 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-10-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-05-01 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-04-30 tilføjes Legale ejere: Josephine Nissen Knuth, Victoria Pontoppidan Nissen, Frederikke Pontoppidan Nissen (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-16 tilføjes Legale ejere: Alan Nissen (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-30 tilføjes Reelle ejere: Josephine Nissen Knuth, Victoria Pontoppidan Nissen, Frederikke Pontoppidan Nissen (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-16 tilføjes Reelle ejere: Alan Nissen (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-04-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-04-16 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-04-16 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bisgårdsvej 2, 8700 Horsens (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2019-04-16 tilføjes Direktion: Alan Nissen (direktør) (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investerings- og finansieringsvirksomhed. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-04-30 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-01 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-16 tilføjes Navne: AFVJ Holding ApS (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-16 tilføjes Vedtægter: 2019-04-16 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-04-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-16)