Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2019-04-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: A&H Boligudlejning ApS. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2023-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørvænget 6, 8870 Langå (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-28 (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-03-10 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-03-10 fjernes Kontaktoplysninger: Ahboligudlejning@gmail.com (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-03-10 fjernes Legale ejere: Dennis Agri Nielsen (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-03-10 fjernes Navne: A&H Investment Group Holding ApS (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-03-10 fjernes Reelle ejere: Dennis Agri Nielsen (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-03-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-03-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-03-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-03-10 fjernes Stiftere: Dennis Agri Nielsen (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-03-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-31 fjernes Direktion: Dennis Agri Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørvænget 6, 8870 Langå (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2020-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: C.A. Thyregods Vej 102, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 tilføjes Kontaktoplysninger: Ahboligudlejning@gmail.com (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2020-06-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.A. Thyregods Vej 102, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2019-03-28 tilføjes Direktion: Dennis Agri Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2019-03-28 tilføjes Formål: er at besidde kapitalandele, investeringer, formuepleje samt andet dermed efter direktionens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2019-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2019-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-28 (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2019-03-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2019-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2019-03-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2019-03-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2019-03-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2019-03-28 tilføjes Legale ejere: Dennis Agri Nielsen (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2019-03-28 tilføjes Navne: A&H Investment Group Holding ApS (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2019-03-28 tilføjes Reelle ejere: Dennis Agri Nielsen (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2019-03-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2019-03-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2019-03-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2019-03-28 tilføjes Stiftere: Dennis Agri Nielsen (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2019-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene. (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2019-03-28 tilføjes Vedtægter: 2019-03-28 (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2019-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2019-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-31)