Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Navne | Vedtægter | Formål | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blegdalsparken 56, 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Færgevejen 4, 3390 Hundested (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Færgevejen 4, 3390 Hundested (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Færgevejen 4, 3390 Hundested (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-31 tilføjes Direktion: Darko Semic (adm. dir.) (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-31 fjernes Direktion: Morten Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-31 tilføjes Legale ejere: JAMMERBUGT HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-31 fjernes Legale ejere: Bærebo Holding ApS (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-31 tilføjes Reelle ejere: Darko Semic (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-31 fjernes Reelle ejere: Jens-Axel Pedersen (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-27 tilføjes Navne: Finansieringsselskabet Jammerbugt ApS (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-26 fjernes Navne: Bærebo Finans ApS (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-27 tilføjes Vedtægter: 2023-12-27 (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-10-13 tilføjes Formål: finansierings-, handels- og servicevirksomhed, samt sælge konsulent og rådgivnings ydelser eller anden efter ledelsens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-13 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-12 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-13 tilføjes Navne: Bærebo Finans ApS (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-10-12 fjernes Navne: Ejendomsselskabet 17.04.2019 ApS (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-13 tilføjes Vedtægter: 2023-10-13 (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Færgevejen 4, 3390 Hundested (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Stavnsholt Gydevej 52, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stavnsholt Gydevej 52, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Stavnsholt Gydevej 52, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stavnsholt Gydevej 52, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2021-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Thistedvej 80, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 tilføjes Reelle ejere: Jens-Axel Pedersen (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2020-08-27 fjernes Reelle ejere: Steffen Kjer Pedersen (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-31 fjernes Reelle ejere: Lasse Pedersen, Morten Pedersen (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thistedvej 80, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2019-04-12 tilføjes Direktion: Morten Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2019-04-12 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, handels- og servicevirksom-hed, sælge konsulent og rådgivnings ydelser eller anden efter ledelsens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2019-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-12 (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-12 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2019-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-12 tilføjes Legale ejere: Bærebo Holding ApS (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2019-04-12 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet 17.04.2019 ApS (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2019-04-12 tilføjes Reelle ejere: Lasse Pedersen, Morten Pedersen, Steffen Kjer Pedersen (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-04-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-12 tilføjes Stiftere: Bærebo Holding ApS (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-12 tilføjes Vedtægter: 2019-04-12 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2019-04-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-15)