Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | Kapital | Vedtægter | xbrl | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2024-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Tornmarksvej 17, 4173 Fjenneslev (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-09-10 fjernes Bibranche: Farve- og tapetforretninger (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-09-10 fjernes Binavne: Den Grønne Grossist ApS (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-09 (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-09-10 fjernes Hjemmeside: www.degrønnemalere.dk (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-09-10 fjernes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-09-10 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@degroennemalere.dk (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-09-10 fjernes Legale ejere: Brian Frimand Grøhn, Elisabeth Maria Frimand Grøhn (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-09-10 fjernes Navne: De Grønne Malere ApS (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-09-10 fjernes Reelle ejere: Brian Frimand Grøhn, Elisabeth Maria Frimand Grøhn (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-09-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-09-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-09-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-09-10 fjernes Stiftere: Elisabeth Maria Frimand Grøhn, Brian Frimand Grøhn (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-09-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2023-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2023-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-08-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 fjernes Direktion: Brian Frimand Grøhn (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2021-10-18 tilføjes Binavne: Den Grønne Grossist ApS (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2021-10-17 fjernes Binavne: Den Grønne Grossist IVS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2021-10-14 tilføjes Navne: De Grønne Malere ApS (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2021-10-13 fjernes Navne: De Grønne Malere IVS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-14 tilføjes Vedtægter: 2021-10-14 (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2021-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2021-10-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-19 tilføjes Hjemmeside: www.degrønnemalere.dk (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2019-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tornmarksvej 17, 4173 Fjenneslev (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2019-04-09 tilføjes Bibranche: Farve- og tapetforretninger (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2019-04-09 tilføjes Binavne: Den Grønne Grossist IVS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2019-04-09 tilføjes Direktion: Brian Frimand Grøhn (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2019-04-09 tilføjes Formål: virksomhedens formål er at drive malerforretning samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2019-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2019-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-09 (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2019-04-09 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2019-04-09 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2019-04-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2019-04-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2019-04-09 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@degroennemalere.dk (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2019-04-09 tilføjes Legale ejere: Brian Frimand Grøhn, Elisabeth Maria Frimand Grøhn (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2019-04-09 tilføjes Navne: De Grønne Malere IVS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2019-04-09 tilføjes Reelle ejere: Brian Frimand Grøhn, Elisabeth Maria Frimand Grøhn (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2019-04-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2019-04-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2019-04-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2019-04-09 tilføjes Stiftere: Elisabeth Maria Frimand Grøhn, Brian Frimand Grøhn (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2019-04-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af én af de to direktører. (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2019-04-09 tilføjes Vedtægter: 2019-04-09 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2019-04-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2019-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)