Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Kapital | ||||
Navne | Virksomhedsform | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-21 tilføjes Binavne: Atlas Move ApS, Atlas Flyt og Transport ApS, Atlas Flyt ApS (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-20 fjernes Binavne: Maler365 ApS, Håndværkernes Mediebureau ApS, Artisan Media ApS (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-21 tilføjes Vedtægter: 2022-03-21 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-28 tilføjes Binavne: Maler365 ApS, Håndværkernes Mediebureau ApS, Artisan Media ApS, Atlas Multiservice ApS, Atlas Flyttefirma ApS (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2020-04-27 fjernes Binavne: Atlas Multiservice IVS, Atlas Flyttefirma IVS, Maler365 IVS, Håndværkernes Mediebureau IVS, Artisan Media IVS (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-27 tilføjes Navne: Atlas Flytteservice ApS (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-26 fjernes Navne: Atlas Flytteservice IVS (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-27 tilføjes Vedtægter: 2020-04-27 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2020-04-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-03 tilføjes Binavne: Håndværkernes Mediebureau IVS, Artisan Media IVS (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2019-12-02 fjernes Binavne: Atlas Flyt IVS, Atlas Cleaning IVS (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 tilføjes Vedtægter: 2019-12-03 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2019-10-29 tilføjes Direktion: Simon Skjød Braager (direktør) (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-10-29 fjernes Direktion: Anders Emil Christensen Sanvig (direktør) (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-10-10 tilføjes Legale ejere: Simon Skjød Braager (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-10 fjernes Legale ejere: Anders Emil Christensen Sanvig (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-10 tilføjes Reelle ejere: Simon Skjød Braager (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-10 fjernes Reelle ejere: Anders Emil Christensen Sanvig (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Siljangade 3, 2300 København S (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 39, 2., 2300 København S (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-28 tilføjes Binavne: Maler365 IVS (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2019-05-27 fjernes Binavne: Atlas Logistik IVS (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-28 tilføjes Vedtægter: 2019-05-28 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-04-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-25 tilføjes Vedtægter: 2019-04-25 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-04-11 tilføjes Vedtægter: 2019-04-11 (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-25 fjernes Direktion: Simon Skjød Braager (adm. dir.) (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-11 tilføjes Direktion: Simon Skjød Braager (adm. dir.) (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 39, 2., 2300 København S (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-04-11 tilføjes Binavne: Atlas Logistik IVS, Atlas Flyt IVS, Atlas Cleaning IVS, Atlas Multiservice IVS, Atlas Flyttefirma IVS (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-04-11 tilføjes Formål: Virksomhedes formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-11 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-11 tilføjes Hjemmeside: atlasflytteservice.dk (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-11 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000,00 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2019-04-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-11 tilføjes Kontaktoplysninger: info@atlasflytteservice.dk (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-11 tilføjes Legale ejere: Anders Emil Christensen Sanvig (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-04-11 tilføjes Navne: Atlas Flytteservice IVS (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2019-04-11 tilføjes Reelle ejere: Anders Emil Christensen Sanvig (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-04-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-11 tilføjes Stiftere: Simon Skjød Braager, Anders Emil Christensen Sanvig (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2019-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-11)