Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2022-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernholmen 47, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-11 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-04 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-04 fjernes Kontaktoplysninger: Anne.Larsen@accura.dk (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-04 fjernes Legale ejere: Jeppe Bach-Sørensen, Bach77 ApS (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-04 fjernes Navne: Invest77 IVS (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-04 fjernes Reelle ejere: Jeppe Bach-Sørensen (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-04 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-04 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-04 fjernes Stiftere: Jeppe Bach-Sørensen (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-26)
Den 2022-03-25 Statstidende Dekret
Den 2022-02-22 tilføjes Kontaktoplysninger: Anne.Larsen@accura.dk (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-02-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-03-26)
Den 2022-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-26)
Den 2022-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-27 fjernes Direktion: Jeppe Bach-Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernholmen 47, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2021-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeland 24, 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-06-30 tilføjes Legale ejere: Bach77 ApS (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeland 24, 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2019-04-11 tilføjes Direktion: Jeppe Bach-Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2019-04-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-11 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-04-11 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-04-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-04-11 tilføjes Legale ejere: Jeppe Bach-Sørensen (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-04-11 tilføjes Navne: Invest77 IVS (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-04-11 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Bach-Sørensen (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-04-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-04-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-04-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-04-11 tilføjes Stiftere: Jeppe Bach-Sørensen (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-04-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2019-04-11 tilføjes Vedtægter: 2019-04-11 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-27)