Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LWS ApS. (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Reprovej 5, 8722 Hedensted (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-03-27 tilføjes Direktion: Lars Wendt Sørensen (direktør) (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-03-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder eje andele i andre virksomheder. (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-03-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-03-27 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-03-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-03-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-03-27 tilføjes Legale ejere: Lars Wendt Sørensen, Sandra Wendt Sørensen, Maja Wendt Sørensen (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-03-27 tilføjes Navne: LWS Invest II ApS (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-03-27 tilføjes Reelle ejere: Lars Wendt Sørensen (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-03-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-03-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-03-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-03-27 tilføjes Revisor: Roesgaard & Partners Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-03-27 tilføjes Vedtægter: 2019-03-27 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-11)