Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedelundvej 16, 5270 Odense N (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-01 tilføjes Binavne: Tømrermester Martin Lisberg ApS, Lisberg Tømrer ApS, Lisberg Totalentreprise ApS, Lisberg Huse ApS, Lisberg Ejendomme ApS (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-01 tilføjes Direktion: Martin Lisberg (adm. dir.) (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-01 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-01 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-01 tilføjes Legale ejere: Martin Lisberg (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-01 tilføjes Navne: Lisberg Byg ApS (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Lisberg (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-01 tilføjes Stiftere: Martin Lisberg (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-01 tilføjes Vedtægter: 2019-04-01 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-11)