Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Vedtægter | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Engholm Alle 17, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-08 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-09 fjernes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: faizan@outlook.dk (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-09 fjernes Legale ejere: Sidrah Faizan (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-09 fjernes Navne: I.F.S IVS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-09 fjernes Reelle ejere: Sidrah Faizan (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-09 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-09 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-09 fjernes Stiftere: Juraeksperten ApS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2022-04-23 Statstidende Dekret
Den 2022-02-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2022-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2022-02-01 fjernes Direktion: Sidrah Faizan (direktør) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-07-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engholm Alle 17, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2021-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Glamsbjergvej 20, 2770 Kastrup (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-04-20 tilføjes Kontaktoplysninger: faizan@outlook.dk (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2020-12-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glamsbjergvej 20, 2770 Kastrup (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2020-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Kaløvej 61, 8543 Hornslet (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-11 tilføjes Direktion: Sidrah Faizan (direktør) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2020-05-11 fjernes Direktion: Per Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med Transport kørsel samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2020-05-11 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2020-05-10 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-11 tilføjes Legale ejere: Sidrah Faizan (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2020-05-11 fjernes Legale ejere: PH Invest Holding ApS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-11 tilføjes Navne: I.F.S IVS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2020-05-10 fjernes Navne: ASD 327 IVS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-11 tilføjes Reelle ejere: Sidrah Faizan (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2020-05-11 fjernes Reelle ejere: Per Hansen (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-11 tilføjes Vedtægter: 2020-05-11 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2020-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaløvej 61, 8543 Hornslet (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Lottrups Gård 9, 5000 Odense C (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-25 tilføjes Direktion: Per Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-03-25 fjernes Direktion: Maria Kjær Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-25 tilføjes Legale ejere: PH Invest Holding ApS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-03-25 fjernes Legale ejere: Juraeksperten ApS (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-25 tilføjes Reelle ejere: Per Hansen (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-03-25 fjernes Reelle ejere: Johnny Hast Hansen (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-02-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2020-02-06 tilføjes Direktion: Maria Kjær Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-12-24 fjernes Direktion: Johnny Hast Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lottrups Gård 9, 5000 Odense C (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-04-08 tilføjes Direktion: Johnny Hast Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-04-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og industri samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2019-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-08 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2019-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Legale ejere: Juraeksperten ApS (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-04-08 tilføjes Navne: ASD 327 IVS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2019-04-08 tilføjes Reelle ejere: Johnny Hast Hansen (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-04-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Stiftere: Juraeksperten ApS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2019-04-08 tilføjes Vedtægter: 2019-04-08 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2019-04-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-01)