Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | xbrl | ||||
Kapital | Vedtægter | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Legale ejere | ||||
Navne | Revision fravalgt | Revisor | Reelle ejere | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2019-05-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DK Bella 11 K/S. (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DK Bella 12 K/S. (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2024-06-25 tilføjes Direktion: Hamza Harrami (direktør) (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-25 fjernes Direktion: Leif Fredrik Ingemar Söderlund (direktør) (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.001,00 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-16 tilføjes Vedtægter: 2024-02-16 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2023-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2023-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-09-05 tilføjes Direktion: Morten Wordenskjold Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-05 fjernes Direktion: Kimmie Kubis Tronborg (direktør) (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-05 tilføjes Vedtægter: 2023-09-05 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-01 tilføjes Direktion: Kimmie Kubis Tronborg (direktør) (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-03-01 fjernes Direktion: Steffen Freddie Lange (direktør) (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-01 tilføjes Vedtægter: 2023-03-01 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-01-13 fjernes Kontaktoplysninger: bogholderi@newsec.dk (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-07 tilføjes Direktion: Steffen Freddie Lange (direktør) (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2022-02-07 fjernes Direktion: Ditte Heltborg Kjærgaard (direktør) (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-21 tilføjes Direktion: Holger Leonhard Zilleken (direktør) (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-21 fjernes Direktion: Mikael Andersson (direktør) (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-08-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-07-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-14 tilføjes Vedtægter: 2020-05-14 (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2020-04-27 tilføjes Direktion: Mikael Andersson (direktør) (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-04-27 fjernes Direktion: Rainer Andreas Suter (direktør) (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-27 tilføjes Vedtægter: 2020-04-27 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2019-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2019-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-08-30 tilføjes Direktion: Ditte Heltborg Kjærgaard (direktør) (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2019-08-30 fjernes Direktion: Mikael Andersson (direktør) (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-07-15 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2019-07-14 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2019-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 21, 1165 København K (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@newsec.dk (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2019-05-28 tilføjes Direktion: Mikael Andersson (direktør) (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-05-15 tilføjes Direktion: Rainer Andreas Suter (direktør) (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2019-05-15 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 21, 1165 København K (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i DK Bella 11 K/S og DK Bella 12 K/S. (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-15 tilføjes Legale ejere: AXA Investment Managers Deutschland GmbH (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-15 fjernes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-15 tilføjes Navne: DK Bella ApS (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-14 fjernes Navne: ApS STM nr. 6302 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-15 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-15 tilføjes Vedtægter: 2019-05-15 (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2019-05-15 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-04-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-01 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2019-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2019-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2019-04-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-01 tilføjes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-04-01 tilføjes Navne: ApS STM nr. 6302 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-04-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-04-01 tilføjes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-04-01 tilføjes Vedtægter: 2019-04-01 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-11)