Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-31 tilføjes Direktion: Murat Özkul (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-31)
Den 2024-03-31 fjernes Direktion: Kemal Yalcin (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-31)
Den 2024-03-31 tilføjes Reelle ejere: Murat Özkul (offentliggjort 2024-03-31)
Den 2024-03-31 fjernes Reelle ejere: Kemal Yalcin (offentliggjort 2024-03-31)
Den 2024-03-30 fjernes Reelle ejere: Murat Özkul (offentliggjort 2024-03-31)
Den 2024-03-31 fjernes Legale ejere: Kemal Yalcin (offentliggjort 2024-03-31)
Den 2023-06-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-26 tilføjes Reelle ejere: Murat Özkul, Kemal Yalcin (offentliggjort 2024-03-31)
Den 2022-10-25 fjernes Reelle ejere: Murat Özkul, Kemal Yalcin (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-08-11 tilføjes Reelle ejere: Murat Özkul, Kemal Yalcin (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-08-10 fjernes Reelle ejere: Kemal Yalcin, Murat Özkul (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-01 tilføjes Legale ejere: Murat Özkul (offentliggjort 2024-03-31)
Den 2020-06-01 tilføjes Reelle ejere: Kemal Yalcin, Murat Özkul (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2020-05-31 fjernes Reelle ejere: Kemal Yalcin (offentliggjort 2020-06-01)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Liselejevej 9, 3360 Liseleje (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-04-03 tilføjes Direktion: Kemal Yalcin (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-31)
Den 2019-04-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at beskæftige sig med drift af restauration og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-03 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-03 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-03 tilføjes Legale ejere: Kemal Yalcin (offentliggjort 2024-03-31)
Den 2019-04-03 tilføjes Navne: Asserbo Grill ApS (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-03 tilføjes Reelle ejere: Kemal Yalcin (offentliggjort 2020-06-01)
Den 2019-04-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-03 tilføjes Stiftere: Kemal Yalcin (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening. (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-03 tilføjes Vedtægter: 2019-04-03 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-10)