Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Direktion | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KBK TAGENTREPRISE A/S. (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkegårdsvej 21, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Munkegårdsvej 21, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkegårdsvej 21, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-21 tilføjes Direktion: Jesper Bomholt (direktør) (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-21 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-21 tilføjes Legale ejere: Jesper Bomholt (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-11-21 fjernes Legale ejere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-11-21 tilføjes Navne: Venø Invest ApS (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-20 fjernes Navne: ApS KBUS 18 - 144 (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-21 tilføjes Reelle ejere: Jesper Bomholt (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-11-21 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-11-21 tilføjes Vedtægter: 2019-11-21 (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-04-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-01 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-01 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-01 tilføjes Legale ejere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-04-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 18 - 144 (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-04-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-01 tilføjes Vedtægter: 2019-04-01 (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-10)