Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Reelle ejere | Direktion | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rytoften 5, 2., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hermodsvej 18, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-05 fjernes Bestyrelse: Søren Sejr Boserup (formand) (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-08-29 tilføjes Legale ejere: League of Goats Invest ApS, ASE Invest ApS, JSK Invest ApS (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2023-08-29 fjernes Legale ejere: Wibergis Group ApS (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hermodsvej 18, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2021-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Nonbo Krat 36, 8800 Viborg (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-10-20 tilføjes Bestyrelse: Søren Sejr Boserup (formand) (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-17 tilføjes Navne: Wibergis Consulting ApS (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-16 fjernes Navne: Wibergis Consulting IVS (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-17 tilføjes Vedtægter: 2021-05-17 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-23 tilføjes Reelle ejere: Asbjørn Ottilius Holm Pedersen, Anders Schaltz Eriksen, Jacob Schaltz Kallestrup (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-22 fjernes Reelle ejere: Asbjørn Ottilius Holm Pedersen, Anders Schaltz Eriksen, Jacob Schaltz Kallestrup (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-23 fjernes Direktion: Magnus Ejlskov (direktør) (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-04-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nonbo Krat 36, 8800 Viborg (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2019-04-09 tilføjes Direktion: Magnus Ejlskov (direktør) (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-04-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-09 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2019-04-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 tilføjes Legale ejere: Wibergis Group ApS (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2019-04-09 tilføjes Navne: Wibergis Consulting IVS (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2019-04-09 tilføjes Reelle ejere: Asbjørn Ottilius Holm Pedersen, Anders Schaltz Eriksen, Jacob Schaltz Kallestrup (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-04-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 tilføjes Stiftere: Wibergis Group ApS (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 tilføjes Vedtægter: 2019-04-09 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2019-04-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2019-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-09)