Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Vedtægter | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Gillesager 222, 2605 Brøndby (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-08 (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-04-24 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-04-24 fjernes Kontaktoplysninger: Jeanette.Hansen@accura.dk (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-04-24 fjernes Legale ejere: Mik Schlichting (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-04-24 fjernes Navne: Unitop Service IVS (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-04-24 fjernes Reelle ejere: Mik Schlichting (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-04-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-04-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-04-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-04-24 fjernes Stiftere: Juraeksperten ApS (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-04-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2022-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2022-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-05-12 Statstidende Dekret
Den 2022-02-19 tilføjes Kontaktoplysninger: Jeanette.Hansen@accura.dk (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2022-02-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-17 fjernes Direktion: Mik Schlichting (direktør) (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gillesager 222, 2605 Brøndby (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2020-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Lottrups Gård 9, 5000 Odense C (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med Formidling af personale til udførelse af flere forskellige opgaver på en kundes ejendomsamt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2020-09-14 tilføjes Direktion: Mik Schlichting (direktør) (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2020-09-14 fjernes Direktion: Maria Kjær Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-14 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2020-09-13 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-14 tilføjes Legale ejere: Mik Schlichting (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2020-09-14 fjernes Legale ejere: Juraeksperten ApS (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-14 tilføjes Navne: Unitop Service IVS (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2020-09-13 fjernes Navne: ASD 481 IVS (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-14 tilføjes Reelle ejere: Mik Schlichting (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2020-09-14 fjernes Reelle ejere: Johnny Hast Hansen (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-14 tilføjes Vedtægter: 2020-09-14 (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2020-02-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2020-02-06 tilføjes Direktion: Maria Kjær Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-12-24 fjernes Direktion: Johnny Hast Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lottrups Gård 9, 5000 Odense C (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-04-08 tilføjes Direktion: Johnny Hast Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-04-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og industri samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2019-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-08 (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2019-04-08 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2019-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2019-04-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2019-04-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2019-04-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2019-04-08 tilføjes Legale ejere: Juraeksperten ApS (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-04-08 tilføjes Navne: ASD 481 IVS (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-04-08 tilføjes Reelle ejere: Johnny Hast Hansen (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-04-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2019-04-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2019-04-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2019-04-08 tilføjes Stiftere: Juraeksperten ApS (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2019-04-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2019-04-08 tilføjes Vedtægter: 2019-04-08 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-04-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2019-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-17)