Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Norgesmindevej 33, st., 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-19 fjernes Direktion: Jonas David Gerner (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-09 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-19 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af køkkenmøbler (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-19 fjernes Legale ejere: JD GERNER HOLDING ApS (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-19 fjernes Navne: Combiné CPH IVS (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-19 fjernes Reelle ejere: Jonas David Gerner (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-19 fjernes Stiftere: Lund Interior APS, JD GERNER HOLDING ApS, BLUE ESTATE HOLDING A/S (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norgesmindevej 33, st., 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Norgesmindevej 33, st., 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2021-07-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norgesmindevej 33, st., 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2020-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 125, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-20 tilføjes Legale ejere: JD GERNER HOLDING ApS (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2020-05-20 fjernes Legale ejere: Lund Interior APS (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-19 fjernes Legale ejere: JD GERNER HOLDING ApS (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-20 tilføjes Reelle ejere: Jonas David Gerner (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2020-05-19 fjernes Reelle ejere: Jonas David Gerner (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-03-31 tilføjes Legale ejere: JD GERNER HOLDING ApS (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-03-31 fjernes Legale ejere: BLUE ESTATE HOLDING A/S (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-30 fjernes Legale ejere: JD GERNER HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-31 tilføjes Reelle ejere: Jonas David Gerner (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-03-31 fjernes Reelle ejere: Thomas Hénin Falk-Rønne (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-30 fjernes Reelle ejere: Jonas David Gerner (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2019-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 125, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2019-04-09 tilføjes Direktion: Jonas David Gerner (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-04-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-09 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-04-09 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af køkkenmøbler (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-04-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-04-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-04-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-04-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-04-09 tilføjes Legale ejere: JD GERNER HOLDING ApS, BLUE ESTATE HOLDING A/S, Lund Interior APS (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2019-04-09 tilføjes Navne: Combiné CPH IVS (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-04-09 tilføjes Reelle ejere: Jonas David Gerner, Thomas Hénin Falk-Rønne (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2019-04-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-04-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-04-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-04-09 tilføjes Stiftere: Lund Interior APS, JD GERNER HOLDING ApS, BLUE ESTATE HOLDING A/S (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-04-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-04-09 tilføjes Vedtægter: 2019-04-09 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-04-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-19)