Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Revisor | Dekret | ||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revision fravalgt | Kapital | Navne | Virksomhedsform | ||||
Bibranche | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere |
Den 2023-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-10-21)
Den 2023-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-21)
Den 2023-10-17 fjernes Direktion: Noreen Saleem (direktør) (offentliggjort 2023-10-21)
Den 2023-10-17 fjernes Revisor: PC-Revision Gentofte (offentliggjort 2023-10-21)
Den 2023-10-19 Statstidende Dekret
Den 2022-11-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-13 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-05-05 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-21)
Den 2022-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-05 tilføjes Direktion: Noreen Saleem (direktør) (offentliggjort 2023-10-21)
Den 2022-04-25 tilføjes Revisor: PC-Revision Gentofte (offentliggjort 2023-10-21)
Den 2022-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2023-10-21)
Den 2022-04-25 tilføjes Vedtægter: 2022-04-25 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-03-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-29 fjernes Direktion: Noreen Saleem (direktør) (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-29 fjernes Revisor: PC-Revision Gentofte (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-02-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-22)
Den 2022-02-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-22)
Den 2022-02-18 tilføjes Revisor: PC-Revision Gentofte (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2021-09-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-12-15 tilføjes Navne: Nova DK ApS (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-12-14 fjernes Navne: Nova DK IVS (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-12-15 tilføjes Vedtægter: 2020-12-15 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2020-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-12-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-08-01 tilføjes Bibranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2019-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Græshøjvej 14, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Akacieparken 12, 2. 93., 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-18 fjernes Kontaktoplysninger: aftabhussain@live.dk (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-15 tilføjes Direktion: Noreen Saleem (direktør) (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2019-11-15 fjernes Direktion: Saima Shahzadi (direktør) (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-15 tilføjes Legale ejere: Noreen Saleem (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-15 fjernes Legale ejere: Aftab Hussain (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-15 tilføjes Navne: Nova DK IVS (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2019-11-14 fjernes Navne: AFH Service IVS (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-15 tilføjes Reelle ejere: Noreen Saleem (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-15 fjernes Reelle ejere: Aftab Hussain (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-15 tilføjes Vedtægter: 2019-11-15 (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2019-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Akacieparken 12, 2. 93., 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-04-08 tilføjes Direktion: Saima Shahzadi (direktør) (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-04-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-04-30 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-08 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-08 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2019-04-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-08 tilføjes Kontaktoplysninger: aftabhussain@live.dk (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-04-08 tilføjes Legale ejere: Aftab Hussain (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-04-08 tilføjes Navne: AFH Service IVS (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-04-08 tilføjes Reelle ejere: Aftab Hussain (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-04-08 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-08 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-22)
Den 2019-04-08 tilføjes Stiftere: Aftab Hussain (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2019-04-08 tilføjes Vedtægter: 2019-04-08 (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-04-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2019-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-29)