Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber | Direktion | ||||
Navne | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-15 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-09-02 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-02 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-02 tilføjes Vedtægter: 2022-09-02 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2021-06-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Spiritusabonnement I/S. (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2022-02-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: A & R Inventing ApS. (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-09-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-08-19 fjernes Direktion: Alexander Ryhl (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2021-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2021-10-08 tilføjes Navne: A. Ryhl Holding ApS (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-07 fjernes Navne: A. Ryhl Holding IVS (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-08 tilføjes Vedtægter: 2021-10-08 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2021-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havdrupvej 112, 2720 Vanløse (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybendalsvej 42, 2. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-12 tilføjes Kontaktoplysninger: alexryhl@gmail.com (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2019-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybendalsvej 42, 2. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2019-04-09 tilføjes Direktion: Alexander Ryhl (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2019-04-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed ved kapitalbesiddelser i virksomheder, der driver erhverv ved rådgivende ingeniørvirksomhed og produktudvikling. (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-09 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2019-04-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 tilføjes Legale ejere: Alexander Ryhl (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 tilføjes Navne: A. Ryhl Holding IVS (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2019-04-09 tilføjes Reelle ejere: Alexander Ryhl (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 tilføjes Stiftere: Alexander Ryhl (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2019-04-09 tilføjes Vedtægter: 2019-04-09 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2019-04-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2019-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-19)