Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Bispehusene 15, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-07 fjernes Direktion: Asghar Ali Aslam (direktør) (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-07 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-07 fjernes Legale ejere: GAPJ Group ApS (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-07 fjernes Navne: FSV134 ApS (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-07 fjernes Reelle ejere: Javed Aslam, Mohammad Ghanzanfar Aslam, Asghar Ali Aslam, Perviz Aslam (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-07 fjernes Stiftere: Asghar Ali Aslam (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-07-01 tilføjes Legale ejere: GAPJ Group ApS (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-07-01 fjernes Legale ejere: FSV134 Holding ApS (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-07-01 tilføjes Reelle ejere: Javed Aslam, Mohammad Ghanzanfar Aslam, Asghar Ali Aslam, Perviz Aslam (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-06-30 fjernes Reelle ejere: Asghar Ali Aslam (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-30 tilføjes Legale ejere: FSV134 Holding ApS (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2019-04-30 fjernes Legale ejere: Asghar Ali Aslam (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2019-04-03 tilføjes Legale ejere: Asghar Ali Aslam (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2019-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bispehusene 15, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2019-04-03 tilføjes Direktion: Asghar Ali Aslam (direktør) (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2019-04-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af fast ejendom samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2019-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2019-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2019-04-03 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2019-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2019-04-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2019-04-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2019-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2019-04-03 tilføjes Navne: FSV134 ApS (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2019-04-03 tilføjes Reelle ejere: Asghar Ali Aslam (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2019-04-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2019-04-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2019-04-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2019-04-03 tilføjes Stiftere: Asghar Ali Aslam (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2019-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2019-04-03 tilføjes Vedtægter: 2019-04-03 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2019-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2019-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-11)