Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-04-08 sletter virksomheden Ejerskaber: SWOP business ApS. (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2021-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Amager Strandvej 418, st. 1., 2770 Kastrup (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-08 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-17 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-17 fjernes Kontaktoplysninger: nerijus@swopbusiness.dk (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-17 fjernes Legale ejere: Nerijus Pamedytis (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-17 fjernes Navne: Nerijus Pamedytis IVS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-17 fjernes Reelle ejere: Nerijus Pamedytis (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-17 fjernes Stiftere: Nerijus Pamedytis (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-05-28 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-16)
Den 2021-01-15 Statstidende Dekret
Den 2020-11-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-01-16)
Den 2020-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-16)
Den 2020-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-10-08 fjernes Direktion: Nerijus Pamedytis (direktør) (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2019-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amager Strandvej 418, st. 1., 2770 Kastrup (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2019-04-08 tilføjes Direktion: Nerijus Pamedytis (direktør) (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2019-04-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2019-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2019-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-08 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2019-04-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2019-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2019-04-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2019-04-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2019-04-08 tilføjes Kontaktoplysninger: nerijus@swopbusiness.dk (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2019-04-08 tilføjes Legale ejere: Nerijus Pamedytis (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2019-04-08 tilføjes Navne: Nerijus Pamedytis IVS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2019-04-08 tilføjes Reelle ejere: Nerijus Pamedytis (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2019-04-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2019-04-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2019-04-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2019-04-08 tilføjes Stiftere: Nerijus Pamedytis (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2019-04-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2019-04-08 tilføjes Vedtægter: 2019-04-08 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2019-04-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2019-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-08)