Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-07-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Mejsevej 15, 4671 Strøby (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-21 fjernes Direktion: Hanne Birgit Klestrup (direktør) (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-08 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-21 fjernes Hovedbranche: Andre personlige serviceydelser i.a.n. (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-21 fjernes Kontaktoplysninger: dyrebehandleren@gmail.com (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-21 fjernes Legale ejere: Hanne Birgit Klestrup (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-21 fjernes Navne: Dyrebehandleren IVS (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-21 fjernes Reelle ejere: Hanne Birgit Klestrup (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-21 fjernes Stiftere: Hanne Birgit Klestrup (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 tilføjes Kontaktoplysninger: dyrebehandleren@gmail.com (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2019-04-09 tilføjes Legale ejere: Hanne Birgit Klestrup (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Legale ejere: Hanne Birgit Klestrup (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-04-08 fjernes Legale ejere: Hanne Birgit Klestrup (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mejsevej 15, 4671 Strøby (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Direktion: Hanne Birgit Klestrup (direktør) (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Formål: Virksomhedens er salg af varer og serviceydelser til dyr og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-08 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Hovedbranche: Andre personlige serviceydelser i.a.n. (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Navne: Dyrebehandleren IVS (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Reelle ejere: Hanne Birgit Klestrup (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Stiftere: Hanne Birgit Klestrup (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Vedtægter: 2019-04-08 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-21)