Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Brannersvej 13, 2. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Direktion: Claus Lysgaard Vesterlind (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-04-30 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-01 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Kontaktoplysninger: claus@vesterlind.dk (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Legale ejere: Claus Lysgaard Vesterlind (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Navne: Claus Lysgaard Holding IVS (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Reelle ejere: Claus Lysgaard Vesterlind (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Stiftere: Claus Lysgaard Vesterlind (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-01 tilføjes Direktion: Claus Lysgaard Vesterlind (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2019-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: claus@vesterlind.dk (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2019-05-01 tilføjes Legale ejere: Claus Lysgaard Vesterlind (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2019-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2019-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brannersvej 13, 2. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være holdingselskab (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-04-30 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-01 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Navne: Claus Lysgaard Holding IVS (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Reelle ejere: Claus Lysgaard Vesterlind (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Stiftere: Claus Lysgaard Vesterlind (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Vedtægter: 2019-04-08 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-01-21)