Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Hvidhvask | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2022-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Galionsvej 7, 2. 18., 1437 København K (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-27 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-09 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-09 fjernes Legale ejere: RUBEN PASSER HOLDING ApS (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-09 fjernes Navne: Passer IVS (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-09 fjernes Reelle ejere: Ruben David Nicolai Passer (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-09 fjernes Stiftere: RUBEN PASSER HOLDING ApS (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2021-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2021-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-19 Statstidende Dekret
Den 2021-09-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2021-09-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-18 fjernes Direktion: Ruben David Nicolai Passer (direktør) (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2020-09-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Galionsvej 7, 2. 18., 1437 København K (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2020-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Galionsvej 7, 2. 18., 1437 København K (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Galionsvej 7, 2. 18., 1437 København K (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-03-27 tilføjes Direktion: Ruben David Nicolai Passer (direktør) (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2019-03-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er yde virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2019-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2019-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-27 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2019-03-27 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2019-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2019-03-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2019-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2019-03-27 tilføjes Legale ejere: RUBEN PASSER HOLDING ApS (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2019-03-27 tilføjes Navne: Passer IVS (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2019-03-27 tilføjes Reelle ejere: Ruben David Nicolai Passer (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2019-03-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2019-03-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2019-03-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2019-03-27 tilføjes Stiftere: RUBEN PASSER HOLDING ApS (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2019-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2019-03-27 tilføjes Vedtægter: 2019-03-27 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2019-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2019-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-18)