Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2022-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Solbærengen 20, 2670 Greve (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-14 fjernes Binavne: IT-House IVS (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-08 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-14 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-14 fjernes Legale ejere: Rageh Mohamed Ahmed, Jimmy Kobberø Andersen, Hassan Riad Alshabnder, SAFI INVESTMENT HOLDING ApS (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-14 fjernes Navne: Software House IVS (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-14 fjernes Reelle ejere: Rageh Mohamed Ahmed, Hassan Riad Alshabnder, Jimmy Kobberø Andersen (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-14 fjernes Stiftere: Rageh Mohamed Ahmed, Jimmy Kobberø Andersen (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2019-04-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Make-IT IVS. (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-02-01 fjernes Direktion: Rageh Mohamed Ahmed (direktør) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-01 tilføjes Legale ejere: Hassan Riad Alshabnder, SAFI INVESTMENT HOLDING ApS (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2020-06-01 tilføjes Reelle ejere: Rageh Mohamed Ahmed, Hassan Riad Alshabnder, Jimmy Kobberø Andersen (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2020-05-31 fjernes Reelle ejere: Rageh Mohamed Ahmed, Jimmy Kobberø Andersen (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbærengen 20, 2670 Greve (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2019-04-08 tilføjes Binavne: IT-House IVS (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2019-04-08 tilføjes Direktion: Rageh Mohamed Ahmed (direktør) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2019-04-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2019-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2019-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-08 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2019-04-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2019-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2019-04-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2019-04-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2019-04-08 tilføjes Legale ejere: Rageh Mohamed Ahmed, Jimmy Kobberø Andersen (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2019-04-08 tilføjes Navne: Software House IVS (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2019-04-08 tilføjes Reelle ejere: Rageh Mohamed Ahmed, Jimmy Kobberø Andersen (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2019-04-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2019-04-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2019-04-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2019-04-08 tilføjes Stiftere: Rageh Mohamed Ahmed, Jimmy Kobberø Andersen (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2019-04-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2019-04-08 tilføjes Vedtægter: 2019-04-08 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2019-04-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2019-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-01)