Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Hvidhvask | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2022-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Skotterupgade 14, kl., 2200 København N (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Direktion: Farhan Faisal (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-01 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Kontaktoplysninger: farhan.faisal0603@gmail.com (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Legale ejere: Farhan Faisal (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Navne: Logistik FF IVS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Reelle ejere: Farhan Faisal (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Stiftere: Farhan Faisal (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-25 tilføjes Direktion: Farhan Faisal (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2020-04-25 fjernes Direktion: Arfan Faisal (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-26)
Den 2020-04-25 tilføjes Legale ejere: Farhan Faisal (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2020-04-25 fjernes Legale ejere: Arfan Faisal (offentliggjort 2020-04-26)
Den 2020-04-25 tilføjes Reelle ejere: Farhan Faisal (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2020-04-25 fjernes Reelle ejere: Arfan Faisal (offentliggjort 2020-04-26)
Den 2019-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med Logistik, erhvervsmæssig persontransport, vognmandsvirksomhed til personbefordring, og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-11-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-11-15 tilføjes Direktion: Arfan Faisal (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-26)
Den 2019-11-15 fjernes Direktion: Farhan Faisal (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-11-15 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-11-14 fjernes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-15 tilføjes Legale ejere: Arfan Faisal (offentliggjort 2020-04-26)
Den 2019-11-15 fjernes Legale ejere: Farhan Faisal (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-11-15 tilføjes Reelle ejere: Arfan Faisal (offentliggjort 2020-04-26)
Den 2019-11-15 fjernes Reelle ejere: Farhan Faisal (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-11-15 tilføjes Vedtægter: 2019-11-15 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skotterupgade 14, kl., 2200 København N (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-04-01 tilføjes Direktion: Farhan Faisal (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med Logistik, og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-01 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-04-01 tilføjes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-04-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: farhan.faisal0603@gmail.com (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-04-01 tilføjes Legale ejere: Farhan Faisal (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-04-01 tilføjes Navne: Logistik FF IVS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-04-01 tilføjes Reelle ejere: Farhan Faisal (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-04-01 tilføjes Stiftere: Farhan Faisal (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-04-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-04-01 tilføjes Vedtægter: 2019-04-01 (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-12)