Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
IndkaldelseTilFordringsproevelse | Tegningsregel | Dekret | Direktion | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2020-05-06 sletter virksomheden Ejerskaber: EVT United ApS. (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-10 sletter virksomheden Ejerskaber: EVT United ApS. (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-07-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Hoppr ApS. (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2022-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: H.J. Holst Vej 14, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-02-23 fjernes Bibranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-02 (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-02-23 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-10-24 (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-02-23 fjernes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-02-23 fjernes Kontaktoplysninger: rmo@accura.dk (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-02-23 fjernes Legale ejere: Alexandru Sorin Nazare, Michal Janusz Zbiciak, Andreea Monica Spaima, Valentin-Stefan Pestean (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-02-23 fjernes Navne: The Transporters ApS (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-02-23 fjernes Reelle ejere: Alexandru Sorin Nazare, Michal Janusz Zbiciak, Andreea Monica Spaima, Valentin-Stefan Pestean (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-02-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-02-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-02-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-02-23 fjernes Stiftere: Valentin-Stefan Pestean, Robert -Alexandru Spaima, Michal Janusz Zbiciak, Dan-Marcel Onea, Andreea Monica Spaima, Alexandru Sorin Nazare (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-02-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-01-28 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-12-11 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2021-09-08 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2021-07-23 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2021-06-10 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2021-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2021-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-03 tilføjes Kontaktoplysninger: rmo@accura.dk (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2021-03-02 fjernes Kontaktoplysninger: andreea@evolvt.com (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-25 Statstidende Dekret
Den 2021-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-13 fjernes Direktion: Andreea Monica Spaima (direktør) (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-10-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-10-06 tilføjes Legale ejere: Alexandru Sorin Nazare, Michal Janusz Zbiciak, Andreea Monica Spaima, Valentin-Stefan Pestean (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2020-10-06 fjernes Legale ejere: Robert -Alexandru Spaima (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-10-05 fjernes Legale ejere: Alexandru Sorin Nazare, Michal Janusz Zbiciak, Andreea Monica Spaima, Valentin-Stefan Pestean (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-10-06 tilføjes Navne: The Transporters ApS (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2020-10-05 fjernes Navne: evolvT ApS (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-10-06 tilføjes Reelle ejere: Alexandru Sorin Nazare, Michal Janusz Zbiciak, Andreea Monica Spaima, Valentin-Stefan Pestean (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2020-10-06 tilføjes Vedtægter: 2020-10-06 (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2020-10-06 fjernes Direktion: Robert -Alexandru Spaima (direktør) (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-06-22 tilføjes Legale ejere: Alexandru Sorin Nazare, Michal Janusz Zbiciak, Andreea Monica Spaima, Valentin-Stefan Pestean, Robert -Alexandru Spaima (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-06-22 fjernes Legale ejere: Dan-Marcel Onea (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-21 fjernes Legale ejere: Alexandru Sorin Nazare, Michal Janusz Zbiciak, Robert -Alexandru Spaima, Andreea Monica Spaima, Valentin-Stefan Pestean (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med kombinerede serviceydelser, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2020-06-19 tilføjes Kontaktoplysninger: andreea@evolvt.com (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-06-18 fjernes Kontaktoplysninger: andreea@the-transporters.page (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-06-08 tilføjes Navne: evolvT ApS (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-06-07 fjernes Navne: The Transporters ApS (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-06-08 tilføjes Vedtægter: 2020-06-08 (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-05-15 tilføjes Bibranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2020-05-15 tilføjes Bibranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-05-15 fjernes Bibranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-05-15 tilføjes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2020-05-14 fjernes Hovedbranche: Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-04-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 2 direktører (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-04-07 tilføjes Vedtægter: 2020-04-07 (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-01-01 tilføjes Direktion: Robert -Alexandru Spaima (direktør) (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2019-11-14 tilføjes Kontaktoplysninger: andreea@the-transporters.page (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2019-11-13 fjernes Kontaktoplysninger: the-transporters@outlook.com (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-11-04 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-10-24 (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2019-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2019-11-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2019-11-04 tilføjes Navne: The Transporters ApS (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2019-11-03 fjernes Navne: The Transporters IVS (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2019-11-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2019-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-11-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktører (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2019-11-01 tilføjes Vedtægter: 2019-11-01 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2019-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.J. Holst Vej 14, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2019-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: H.J. Holst Vej 14, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 fjernes Bestyrelse: Andreea Monica Spaima (formand) (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 fjernes Direktion: Valentin-Stefan Pestean (direktør) (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2019-08-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2019-08-19 fjernes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-19 fjernes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-20 tilføjes Vedtægter: 2019-08-20 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-08-01 tilføjes Hovedbranche: Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2019-07-31 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.J. Holst Vej 14, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-04-02 tilføjes Bestyrelse: Andreea Monica Spaima (formand) (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-04-02 tilføjes Direktion: Valentin-Stefan Pestean (direktør) (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-04-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at samle, transportere, vedligeholde og reparer eletriske transport midler- scooter. (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2019-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2019-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-02 (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2019-04-02 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-04-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2019-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2019-04-02 tilføjes Kontaktoplysninger: the-transporters@outlook.com (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-04-02 tilføjes Legale ejere: Alexandru Sorin Nazare, Michal Janusz Zbiciak, Robert -Alexandru Spaima, Andreea Monica Spaima, Valentin-Stefan Pestean, Dan-Marcel Onea (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2019-04-02 tilføjes Navne: The Transporters IVS (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-04-02 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-04-02 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-04-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2019-04-02 tilføjes Stiftere: Valentin-Stefan Pestean, Robert -Alexandru Spaima, Michal Janusz Zbiciak, Dan-Marcel Onea, Andreea Monica Spaima, Alexandru Sorin Nazare (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2019-04-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af bestyrelsen. (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-04-02 tilføjes Vedtægter: 2019-04-02 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-17)