Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Dekret | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Arnold Nielsens Boulevard 62, 1., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-03 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-19 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-19 fjernes Legale ejere: Erdin Sainovski (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-19 fjernes Navne: es måleteknik ApS (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-19 fjernes Reelle ejere: Erdin Sainovski (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-19 fjernes Stiftere: Erdin Sainovski (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-07-13 fjernes Direktion: Erdin Sainovski (direktør) (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-07-16 Statstidende Dekret
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2021-06-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2021-06-25 tilføjes Navne: es måleteknik ApS (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2021-06-24 fjernes Navne: es måleteknik IVS (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-06-25 tilføjes Vedtægter: 2021-06-25 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2021-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2021-06-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2020-09-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arnold Nielsens Boulevard 62, 1., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2020-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødager Alle 49, 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødager Alle 49, 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-04-03 tilføjes Direktion: Erdin Sainovski (direktør) (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2019-04-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er At drive konsulentvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2019-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2019-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-03 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2019-04-03 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2019-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2019-04-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2019-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2019-04-03 tilføjes Legale ejere: Erdin Sainovski (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2019-04-03 tilføjes Navne: es måleteknik IVS (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2019-04-03 tilføjes Reelle ejere: Erdin Sainovski (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2019-04-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2019-04-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2019-04-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2019-04-03 tilføjes Stiftere: Erdin Sainovski (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2019-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktion (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2019-04-03 tilføjes Vedtægter: 2019-04-03 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2019-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2019-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-18)