Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 1, 6800 Varde (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Direktion: Kenneth Schou (direktør) (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af diverse varer primært indenfor grøn energi og værnemidler samt hermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Legale ejere: CTI IVS, J.L. HOLDING 2 VARDE ApS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-02 fjernes Legale ejere: J.L. HOLDING 2 VARDE ApS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Navne: KY Trading ApS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-02 fjernes Navne: Solskins Energi 005 IVS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Schou, Yesper Bjerring Ørum (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-02 fjernes Reelle ejere: Yesper Bjerring Ørum (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Vedtægter: 2021-03-03 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-02-12 tilføjes Legale ejere: J.L. HOLDING 2 VARDE ApS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-02-12 fjernes Legale ejere: G. Master Energy Holding IVS (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-12 tilføjes Reelle ejere: Yesper Bjerring Ørum (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-02-12 fjernes Reelle ejere: Kristoffer Vinterlærke (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-12 fjernes Direktion: Kristoffer Vinterlærke (direktør) (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2020-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-06-30 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-10-01 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2019-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 1, 6800 Varde (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2019-04-05 tilføjes Direktion: Kristoffer Vinterlærke (direktør) (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2019-04-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive energiproducerende anlæg og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2019-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-05 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2019-04-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 tilføjes Legale ejere: G. Master Energy Holding IVS (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2019-04-05 tilføjes Navne: Solskins Energi 005 IVS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2019-04-05 tilføjes Reelle ejere: Kristoffer Vinterlærke (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2019-04-05 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2019-04-05 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2019-04-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 tilføjes Stiftere: G. Master Energy Holding IVS (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 tilføjes Vedtægter: 2019-04-05 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2019-04-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2019-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-05)